Trucos matematicos I


Aquí vienen ciertos trucos para la mejor realización de los test psicoténicos, además de estos trucos vienen ciertas explicaciones sólo a efectos de recordar cómo se hacen o formas de agilizarlas, en todo caso, habrá de entenderse esto como una alternativa diferente a la habitual para realizar diferentes ejercicios, en algunos casos se sutituye una forma relativamente compleja por varias sencillas, con lo que se podría realizar o bien mentalmente o más rápido que en otros casos. Sin embargo hay que decir que algunos ejercicios necesitan ser trabajados, se aprenden rápido pero cuanto más se trabajen mejores resultados se pueden obtener

1. Calcular el 50% es igual a dividir por 2
(el 50% de 350 = 175)

2. Calcular el 25% es igual a dividir por 4
(el 25% de 350 = 87´5)

3. Multiplicar por 0´5 es igual a dividir por 2
(350 x 0´5 = 350 : 2 = 175)

4. Multiplicar por 0´25 es igual a dividir por 4
(350 x 0´25 = 350 : 4 = 87´5)

5. Dividir por 0´5 es igual a multiplicar por 2
(350 / 0´5 = 350 x 2 = 700)

6. Dividir por 0´25 es igual a multiplicar por 4
(350 / 0´25 = 350 x 4 = 1400)

7. Para multiplicar por 5 se añade un cero a la cantidad y luego se divide entre dos
(350 x 5 = 3500 : 2 = 1750)

8. Para dividir entre 5 se divide la cantidad entre 10 y luego se multiplica por dos
(350 : 5 = 35 x 2 = 70)

9. Multiplicación por once (x 11)
Una forma de multiplicar por 11, es primero hacerlo por 10 y luego sumarle el número a multiplicar:
3.719 x 11 = 3.719 x 10 + 3.719 = 37.190 + 3.719 = 40. 909

10. Multiplicación por once (x 11)
1º La última cifra de la cantidad a multiplicar será la última cifra del resultado
2º Se suman los dos últimos dígitos y su resultado será el penúltimo dígito del resultado, si da un resultado de dos dígitos se pone el último de ellos y el primero se lleva
3º Se suman el penúltimo dígito y el siguiente más el resto (si lo lleva)
4º Se suman el antepenúltimo dígito y el siguiente (más el resto)
5º Se sigue el mismo proceso hasta llegar al último dígito, suponiendo que ya sea este se pone directamente como primera cifra, si llevamos resto habría que sumárselo

11. Multiplicación por quince (x 15)
1º Se divide entre 2 el número a multiplicar
2º Se suma el número a multiplicar con el resultado de la operación anterior
3º Se multiplica por 10
46 x 15 46 :2 = 23 46 + 23 = 69 x10 = 690

12. División entre quince (:15)
1º Se divide entre diez al número
2º Ahora se divide entre 3
3º Se multiplica entre dos
2.580 : 10 = 258 : 3 = 86 x 2 = 172 3.000 : 10 = 300 : 3 = 100 x 2 = 200

13. Multiplicación por veinticinco (x 25)
1º Se divide el número a multiplicar entre 4
2º El resultado se multiplica por 100
42 x 25 = 42 : 4 = 10´5 x 100 = 1.050 3.753 x 25 = 938 ´25 x 100 = 93.825

14. División entre 25 (: 25)
1º Se divide entre 100
2º Se multiplica por 4
8150 : 100 = 81´5 x 4 = 326

15. Multiplicación de números de 2 cifras:
1º Multiplicamos las últimas cifras (último dígito del resultado, si son dos se lleva la primera cifra)
2º Multiplicamos en cruz (lo que indica el propio signo de multiplicación), el segundo dígito del resultado
3º Multiplicamos las 2 primeras cifras (el primer o primeros dígitos del resultado)

4 comentarios:

sheoll dijo...

con la fobia que le tengo a estos monstruos, esta noche no duermo

oscary dijo...

cada número del uno al 99 tiene un logo, como es el truco que eligiendo un número y restandole sus digitos, te adivinan el logo

josé miguel dijo...

que wena
la mayoría los utilizaba para ahorrarme el trabajo de hacer los ejercicios completos, creo que desde niño busqué el camino fácil, es razón de por qué siempre me calificaban mal mis examenes ya que pedían poner el desarrollo en las respuestas y nunca utilizaba los medios de mis profesores( y no es por ser soberbio ya que me considero más humanista que matemático)
y la ultima de los dos digitos encuentro que toma más tiempo quel metodo convencional.
aquí va uno que aprendí hace unos minutos en otra pagina pero es destinada a números mayores a 90 (se puede con todos pero ahí se vuelve más difícil quel metodo común)
por ejemplo 96 x 95
a 96 le faltan 4 para 100 y a 95 le faltan 5 para 100.
entonces dices: 96 menos 5(que son los 5 que le faltan a 95)el resultado es = 91
y 6x5= 30 el resultado te queda 9.130
que es el resultado.
pruebenlo
otro ejemplo:
92x93 (que es 8.556)
92-7(los 7 que le faltan a 93)=85
7x8=56
ordenando queda 8556
eso te ahorra mucho tiempo, lo haces en menos de 5 segundos.
98x94=(que es 9.212)
se haría así:
98-6=92
2x6=12
ordenado:9212

y otro que me enseñó un fotografo de la escuela entre los 7 y 9 años , no recuerdo muy bien..
antes de un examen que me tenía preocupado.
es un truco para multiplicar números por 9
claro que es súper conocido y obvio o evidente.
(nunca está demás compartirlo)
cualquier número multiplicado por 9 se multiplica por 10 y se le resta el número a multiplicar.
ejemplo:
9x7=63
(7x10=70 menos 7 =63)
44x9=396
(44x10=440 menos 44=396)
saludos y súper buena la página.

que les valla bonito.
santiago, chile

Càmarú dijo...

Muchas gracias por el comentario y por los nuevos trucos!! el primero no lo sabía!
Me alegra que te guste nuestra página!
Un saludo

Publicar un comentario en la entrada

 
©2009 el laboratorio de darwin | by TNB